Helle Okholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ISS FACILITY SERVICES A/S (Direktør) |
Største overskud: | 4.312.511' DKK JEUDAN A/S (2022) |
Største underskud: | -1.062.692' DKK JEUDAN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 13.307.549' DKK JEUDAN A/S (2022) |
Største gæld: | 2.099.262' DKK LOKALBANEN A/S (Nu: Lokaltog A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 7.271 årsværk hos ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Lokaltog A/S (10 år 11 måneder) |
Seed: 1024194345
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2002 i ISS FACILITY SERVICES A/S (tidligere ISS DANMARK A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Helle Okholm i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 12. december 2003.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 40.562' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
GF FORSIKRING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2021 -
JEUDAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2017
Tidslinje (50)
-
KAPITALFORENINGEN INDEPENDENT INVEST
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
TIEDEMANN INDEPENDENT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
LOKALBANEN A/S (Nu: Lokaltog A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2023
Registreringsdato: 22.05.2023
Blå bog (fortsat)
Helle har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.03.2022 - 15.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2022 - 22.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2012 - 22.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Okholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i JEUDAN A/S der præsenterede et overskud på 4.312.511' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i JEUDAN A/S der præsenterede et underskud på 1.062.692' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2012 til 2023 hos Lokaltog A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 493.580' DKK (FOSS ANALYTICAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.062.692' DKK (JEUDAN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.312.496' DKK (JEUDAN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -68.956' DKK (FOSS AF 24. AUGUST 1998 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Erik Neuberg Rasmussen.