Jacob Emil Moe
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bit Byte I/S (Ejer) |
Største overskud: | 245' DKK BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS) (2022) |
Største underskud: | -154' DKK BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 207' DKK MOE GROUP IVS (Nu: MOE GROUP ApS) (2023) |
Største gæld: | 277' DKK BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOE GROUP ApS (10 år 4 måneder) |
Seed: 1515964149
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 ved Bit Byte I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Niclas Maabari Skovbjerg, Henrik Lundorff Thorsgaard at Jacob Emil Moe stiftede Bit Byte I/S den dag i februar 2009. Rollen som Ejer og Stifter havde Jacob i 5 måneder, før fratrædelsen den 14. juli 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. juli 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MOE GROUP ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BITBYTE ApS
Via MOE GROUP ApS -
WorkTime ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via MOE GROUP ApS
Direktørposter (2)
-
MOE GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2014 -
BITBYTE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Vizit IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2019
Registreringsdato: 25.02.2019 -
Vizit Software IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.02.2019
Registreringsdato: 25.02.2019 -
Vizit IVS
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2018
Registreringsdato: 29.05.2018
Blå bog (fortsat)
Jacob har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
02.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
29.05.2018 - 25.02.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
28.05.2018 - 25.02.2019
Ejerandel: 50%
Jacob Emil Moe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOE GROUP ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 207' DKK. Igennem sit holdingselskab MOE GROUP ApS har Jacob dermed også ejerandele i BITBYTE ApS (100%) og WorkTime ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jacob Emil Moe, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS) fremviste et overskud på 245' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS) fremviste et underskud på 154' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 27' DKK (MOE GROUP IVS (Nu: MOE GROUP ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 207' DKK (MOE GROUP IVS (Nu: MOE GROUP ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 157' DKK (BITBYTE IVS (Nu: BITBYTE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Oksana Nørkjær Rahbek.