Annette Schat-Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RobinHus - Annette Schat-Holm (Ejer) |
Største overskud: | 1.440' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.405' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 1.004' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.159' DKK Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af RobinHus - Annette Schat-Holm (11 år 11 måneder) |
Seed: 158897121
Karrieren som leder begyndte den dag i 2009 hos RobinHus - Annette Schat-Holm (tidligere SH Projects v/Annette Schat-Holm) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Annette Schat-Holm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Annette i 11 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Basch Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS
Via Basch Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2020 -
Basch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Jesper Nielsen Projekt | Øst ApS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Projekt | Øst ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
Jesper Nielsen Projekt | Øst ApS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Projekt | Øst ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 28.10.2021
Registreringsdato: 28.10.2021 -
SH Projects v/Annette Schat-Holm (Nu: RobinHus - Annette Schat-Holm) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Annette har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
28.10.2021 - 25.05.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
24.02.2020 - 24.02.2020
Reel ejer og Direktør
24.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Annette Schat-Holm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Basch Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -23' DKK. Gennem sit holdingselskab Basch Holding ApS har Annette dermed også andele i Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Annette Schat-Holm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) landede et overskud på 1.440' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS) landede et underskud på 1.405' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 488' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen Østerbro/City APS (Nu: Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Østerbro - City ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (Basch Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er Brian Schultz.