Klaus Ulrik Malmstrøm-Østerballe
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KaBoom Kapitals v/Klaus Østerballe (Ejer) |
Største overskud: | 195' DKK MACRO ANALYTICS ApS (2014-15) |
Største underskud: | -694' DKK MACRO ANALYTICS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 436' DKK QB HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 695' DKK QB HOLDING ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos QB Catering ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af QB HOLDING ApS (13 år) |
Seed: 732087796
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2009 ved KaBoom Kapitals v/Klaus Østerballe i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Klaus Ulrik Malmstrøm-Østerballe der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Klaus i 3 år 3 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
QB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
MEDARBEJDER K PARTNERS VII APS
Via QB HOLDING ApS -
Komplementarselskabet K Partners VII ApS
Via MEDARBEJDER K PARTNERS VII APS -
K/S Skovlytoften, Holte
Via Komplementarselskabet K Partners VII ApS -
K/S Kristensen Partners VII
Via Komplementarselskabet K Partners VII ApS -
K/S Skibsbyggerivej 5, Aalborg
Via K/S Kristensen Partners VII -
K/S Nymøllevej, Lyngby
Via K/S Kristensen Partners VII
Direktørposter (1)
-
QB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
QB Catering ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
QB Catering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.10.2015
Registreringsdato: 02.10.2015 -
MACRO ANALYTICS ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2013
Registreringsdato: 30.09.2013
Blå bog (fortsat)
Klaus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.10.2015 - 04.12.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.08.2011 - 30.09.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.01.2009 - 30.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Klaus Ulrik Malmstrøm-Østerballe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn QB HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 436' DKK. Gennem sit holdingselskab QB HOLDING ApS har Klaus dermed også andele i MEDARBEJDER K PARTNERS VII APS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Klaus Ulrik Malmstrøm-Østerballe, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor QB HOLDING ApS landede et overskud på 98' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MACRO ANALYTICS ApS landede et underskud på 694' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Jeppe Lynge Larsen.