Rikke Mai-Britt Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Multicaféen v/Rikke Mai-Britt Damgaard (Ejer) |
Største overskud: | 5.315' DKK Din Energipartner IVS (Nu: & Green Project ApS) (2023) |
Største underskud: | -142' DKK Energiforbedring ApS (2016) |
Største egenkapital: | 5.936' DKK Din Energipartner IVS (Nu: & Green Project ApS) (2023) |
Største gæld: | 21.281' DKK Din Energipartner IVS (Nu: & Green Project ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Din Energipartner IVS (Nu: & Green Project ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SMACA HOLDING ApS (10 år 1 måned) |
Seed: 1293003626
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2009 i Multicaféen v/Rikke Mai-Britt Damgaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Rikke Mai-Britt Damgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Rikke i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SMACA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
& Green Project ApS
Via SMACA HOLDING ApS -
PipeLink ApS
Via SMACA HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
SMACA HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2014
Registreringsdato: 18.08.2014 -
Multicaféen v/Rikke Mai-Britt Damgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2013
Registreringsdato: 31.01.2013 -
Multicaféen v/Rikke Mai-Britt Damgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009
Blå bog (fortsat)
Rikke har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
18.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.06.2015 - 11.02.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.12.2018 - 29.04.2019
Reel ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.2009 - 31.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Rikke Mai-Britt Damgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SMACA HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.038' DKK. Gennem sit holdingselskab SMACA HOLDING ApS har Rikke dermed også andele i & Green Project ApS (50-66.65%) & PipeLink ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Rikke Mai-Britt Damgaard, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SMACA HOLDING ApS landede et overskud på 1.983' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SMACA HOLDING ApS landede et underskud på 118' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.315' DKK (Din Energipartner IVS (Nu: & Green Project ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.936' DKK (Din Energipartner IVS (Nu: & Green Project ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.192' DKK (PipeLink ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rikke' netværk er Stig Matthes Caspersen.