Hanne Louise Degn
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2009 (15 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hanne Louise Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 18.073' DKK Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond (2017-18) |
Største underskud: | -4.930' DKK DANSKE HOTELLER A/S (2020) |
Største egenkapital: | 215.118' DKK DANSKE HOTELLER A/S (2023) |
Største gæld: | 291.416' DKK DANSKE HOTELLER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 245 årsværk hos DANSKE HOTELLER A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOTEL NORDEN AF 1.3.2015 ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 678137742
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 hos Hanne Louise Petersen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hanne Louise Degn der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Hanne i 2 måneder, før stoppet d. 30. april 2009.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2009.
Direktørposter (6)
-
Hotel Nørherredhus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2017 -
Driftsselskabet Hotel Postgården ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2021 -
Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2019 -
HOTEL NORDEN AF 1.3.2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2015 -
Hotel Bymose Hegn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2023 -
DANSKE HOTELLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2019
Bestyrelsesposter (7)
-
HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2019 -
Erik Sophus Falck´s Erhvervsdrivende Fond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2017 -
HOTEL VINHUSET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2019 -
Hotel Ansgar af 15.6.2019 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2019 -
HOTEL VISSENBJERG STORKRO AF 1.2.2006 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2017 -
Driftsselskabet Kryb i ly Kro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2019 -
HOTEL DAGMAR AF 1 1 2009 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.12.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Hotel Bymose Hegn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2023
Registreringsdato: 09.03.2023 -
Driftsselskabet Kryb i ly Kro ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022 -
Driftsselskabet Hotel Postgården ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.06.2021
Registreringsdato: 03.06.2021
Blå bog (fortsat)
Hanne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DANSKE HOTELLER A/S kunne fremvise et overskud på 17.014' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor DANSKE HOTELLER A/S kunne fremvise et underskud på 4.930' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.251' DKK (DANSKE HOTELLER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.388' DKK (HOTEL MENSTRUP KRO AF 1.4.2007 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 215.118' DKK (DANSKE HOTELLER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Hotel Nørherredhus ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Erik Steen Sophus Falck.