Daniel Dolmer Pape
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Daniel Dolmer Pape (Ejer) |
Største overskud: | 3.601' DKK MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN A/S (Nu: Skaarup Malerfirma A/S) (2020) |
Største underskud: | -513' DKK O. J. MALERENTREPRISE A/S (2014) |
Største egenkapital: | 11.801' DKK I/S Havnegade 7 (2021-22) |
Største gæld: | 24.868' DKK I/S Havnegade 7 (2016-17) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN A/S (Nu: Skaarup Malerfirma A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Daniel Dolmer Pape (15 år 11 måneder) |
Seed: 1136120962
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 hos Daniel Dolmer Pape med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Daniel Dolmer Pape og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Daniel nu bestreddet i 15 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Daniel Dolmer Pape
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
I/S Havnegade 7
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2017
Bestyrelsesposter (2)
-
I/S Havnegade 7
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2017 -
Skaarup Malerfirma A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
O. J. MALERENTREPRISE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018 -
MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN A/S (Nu: Skaarup Malerfirma A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018 -
I/S Havnegade 7
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
21.06.2016 - 28.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Daniel Dolmer Pape har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN A/S (Nu: Skaarup Malerfirma A/S) der præsenterede et overskud på 3.601' DKK.
Daniel har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 2017 til i dag hos I/S Havnegade 7.
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Martin Skaarup Thomsen.