Martin Mark Holm Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. aug. 2015 (9 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Norh (Ejer) |
Største overskud: | 194' DKK Rekon IVS (Nu: Rekon ApS) (2018) |
Største underskud: | -93' DKK NOPI ApS (Nu: NOPI Capital ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 287' DKK Martin Mark Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 128' DKK Martin Mark Holding ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Martin Mark Holding ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 1770220722
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2015 i Norh med titlen som Ejer. Martin Mark Holm Nielsen erhvervede virksomheden Norh d. 7. august 2015. Martin der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer bestred Martin i 10 måneder, før fratrædelsen d. 19. juni 2016.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Martin Mark Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NOPI Capital ApS
Via Martin Mark Holding ApS -
NOPI ApS
Via Martin Mark Holding ApS -
NN-01 ApS
Via Martin Mark Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Martin Mark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2017 -
NOPI Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2023 -
NOPI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2023 -
NN-01 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
NN-01 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
NOPI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
NOPI ApS (Nu: NOPI Capital ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 09.01.2023
Registreringsdato: 09.01.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.06.2016 - 21.12.2020
Reel ejer
26.01.2017 - 21.12.2020
Ejerandel: 100%
Martin Mark Holm Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Martin Mark Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -19' DKK. Igennem holdingselskabet Martin Mark Holding ApS har Martin derfor også ejerandele i NOPI Capital ApS (100%), NOPI ApS (33.34-49.99%) & NN-01 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Martin Mark Holm Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Rekon IVS (Nu: Rekon ApS) kunne offentliggøre et overskud på 194' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor NOPI ApS (Nu: NOPI Capital ApS) kunne offentliggøre et underskud på 93' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 93' DKK (NOPI ApS (Nu: NOPI Capital ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -19' DKK (Martin Mark Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (NOPI ApS (Nu: NOPI Capital ApS)).