Jørn Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | CITYFORENINGEN KOLDING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 185.397' DKK BlueKolding Spildevand A/S (2017) |
Største underskud: | -179.033' DKK BILLUND LUFTHAVN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 6.590.000' DKK ALM. BRAND AF 1792 FMBA (2023) |
Største gæld: | 810.880' DKK BILLUND LUFTHAVN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 852 årsværk hos BILLUND LUFTHAVN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SLOTSSØBADETS FOND (17 år 11 måneder) |
Seed: 1643648068
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2000 hos CITYFORENINGEN KOLDING som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jørn Pedersen i 4 år 1 måned, inden stoppet den 9. marts 2004.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2017 kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Verbos
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
SLOTSSØBADETS FOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2023
Bestyrelsesposter (9)
-
DJ ADMINISTRATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024 -
BlueKolding Spildevand A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND CLEMENSGADE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2021 -
BlueKolding Vand A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022 -
BlueKolding Energiproduktion A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022 -
BlueKolding Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022 -
KONSUL CHRISTIAN FREDERIK EFF'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2021 -
CCTV NORDIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.04.2021 -
BlueKolding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (75)
-
DJ ADMINISTRATION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
ALM. BRAND FORSIKRING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
ALM. BRAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jørn har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BlueKolding Holding A/S der præsenterede et overskud på 49.142' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos BILLUND LUFTHAVN A/S der præsenterede et underskud på 179.033' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 41 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 11 måneder fra 2005 til 2023 hos SLOTSSØBADETS FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 49.142' DKK (BlueKolding Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.963' DKK (SLOTSSØBADETS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.590.000' DKK (ALM. BRAND AF 1792 FMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.547' DKK (BlueKolding Energiproduktion A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Bent Severin Bilde Bruun.