Peter Fich
Karrieren startede hos: | CO-OPTIONEN 2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 240.137' DKK PREMIAIR A/S (Nu: THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -165.788' DKK GRØNLANDS REJSEBUREAU A/S (Nu: GREENLAND TRAVEL A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 747.038' DKK GRØNLANDSFLY A/S (Nu: AIR GREENLAND A/S) (2023) |
Største gæld: | 79.519.656' DKK TRANSMEDICA HOLDING 2007 A/S (2016) |
Seed: 1308172386
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for flere år siden ved CO-OPTIONEN 2 A/S (tidligere DANSK ÆGCENTRAL A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Fich i 57 år 3 måneder, før stoppet den 7. juni 1991.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 8. august 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
PETER FICH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Guide to Greenland ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE
Via EJENDOMSSELSKABET BALDERSBUEN 61-63. HEDEHUSENE ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
HAMMERSTAD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (66)
-
Guide to Greenland ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024 -
Guide to Greenland ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
Guide to Greenland ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 90 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
19.03.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.07.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.04.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2023 - 31.01.2024
Ejer
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
03.07.2003 - 02.05.2023
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S CHRISTIANSFELDE, BAD SEGEBERG kunne offentliggøre et overskud på 35.413' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S FOCUS-CONNAH'S QUAY kunne offentliggøre et underskud på 7.106' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 82.634' DKK (GRØNLANDSFLY A/S (Nu: AIR GREENLAND A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 821' DKK (P.F. MANAGEMENT INTERNATIONAL ApS (Nu: Haraldsted A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 747.038' DKK (GRØNLANDSFLY A/S (Nu: AIR GREENLAND A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.161' DKK (Guide to Greenland ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jørn Enevold Torp.