Jonny Engelbrecht
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Eurofins VBM LABORATORIET A/S (Direktør) |
Største overskud: | 12.350' DKK PC LABORATORIET A/S (Nu: Eurofins VBM LABORATORIET A/S) (2023) |
Største underskud: | -523' DKK KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S (2018) |
Største egenkapital: | 27.438' DKK PC LABORATORIET A/S (Nu: Eurofins VBM LABORATORIET A/S) (2023) |
Største gæld: | 23.443' DKK PC LABORATORIET A/S (Nu: Eurofins VBM LABORATORIET A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 111 årsværk hos PC LABORATORIET A/S (Nu: Eurofins VBM LABORATORIET A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S (17 år 7 måneder) |
Seed: 781628109
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2006 i Eurofins VBM LABORATORIET A/S (tidligere PC LABORATORIET A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jonny Engelbrecht i 11 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2007.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 12.350' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.02.2007
Tidslinje (7)
-
FONDEN KULTURHUSET HJALLERUP (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020 -
FONDEN KULTURHUSET HJALLERUP (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2019
Registreringsdato: 04.02.2019 -
Jen-Act v/Jonny Engelbrecht Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2013
Registreringsdato: 30.06.2013
Blå bog (fortsat)
Jonny har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.02.2019 - 14.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.03.2009 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2006 - 31.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.350' DKK (PC LABORATORIET A/S (Nu: Eurofins VBM LABORATORIET A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 488' DKK (KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.438' DKK (PC LABORATORIET A/S (Nu: Eurofins VBM LABORATORIET A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 712' DKK (KLOKKERHOLM SMEDJE & VVS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jonny' netværk er Jens Frederik Holdorf.