Ove Christian Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2000 (24 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S SILKEBO (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.684' DKK GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (2014-15) |
Største underskud: | -171' DKK SILKEBO ApS AF 2010 (Nu: SILKEBO ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 18.967' DKK GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (2014-15) |
Største gæld: | 29.271' DKK GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af SILKEBO ApS (14 år 11 måneder) |
Seed: 309717536
Det hele startede i 2000 ved K/S SILKEBO i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ove Christian Nielsen i 8 år 11 måneder, før stoppet den 29. januar 2009.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SILKEBO ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
MN HOLDING SILKEBORG ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Tanggaarden I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MP INVEST SILKEBORG ApS
Via SILKEBO ApS -
GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S
Via MN HOLDING SILKEBORG ApS
Direktørposter (4)
-
MP INVEST SILKEBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2009 -
SILKEBO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2009 -
MN HOLDING SILKEBORG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2011 -
GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Tidslinje (24)
-
GH FAST 2014 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
FAST ENTREPRISE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
FAST ENTREPRISE A/S
Fratrådt som direktørDato: 17.01.2019
Registreringsdato: 17.01.2019
Blå bog (fortsat)
Ove har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.11.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,75% -
Direktør
25.06.2014 - 01.05.2023
Reel ejer
29.01.2016 - 01.05.2023
Ejerandel: 25,13% -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2011 - 02.02.2022
Direktør
04.02.2015 - 17.01.2019
Reel ejer
29.01.2016 - 02.02.2022
Ejerandel: 16,75% -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.01.2016 - 21.12.2018
Ejerandel: 16,75%
Ove Christian Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MN HOLDING SILKEBORG ApS (ejer lige nu 50,25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.632' DKK. Gennem holdingselskabet MN HOLDING SILKEBORG ApS har Ove derfor også andele i SILKEBO ApS (50-66.65%) og GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ove Christian Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S kunne fremvise et overskud på 11.684' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor SILKEBO ApS AF 2010 (Nu: SILKEBO ApS) kunne fremvise et underskud på 171' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Anette Mastrup.