Flemming Veng
Erhvervsaktiv siden: | 13. apr. 2009 (15 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FVE Royalty (Ejer) |
Største overskud: | 2.004' DKK CLIMATECH.DK ApS (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 8.079' DKK FVE HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.329' DKK FVE HOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FVE HOLDING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af FVE HOLDING ApS (13 år 3 måneder) |
Seed: 1811746073
Det hele startede i 2009 hos FVE Royalty (tidligere Microbit v/Flemming Veng) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Flemming Veng der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Flemming i 4 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CLIMATECH.DK ApS
Via FVE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
CLIMATECH.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2011 -
FVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
FVE ROYALTY ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
FVE ROYALTY ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
FVE ROYALTY ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2014
Registreringsdato: 06.03.2014
Blå bog (fortsat)
Flemming har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
14.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2014 - 01.01.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.04.2009 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Flemming Veng er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FVE HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.860' DKK. Gennem holdingselskabet FVE HOLDING ApS har Flemming derfor også andele i CLIMATECH.DK ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Flemming Veng, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor CLIMATECH.DK ApS kunne fremvise et overskud på 2.004' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 570' DKK (CLIMATECH.DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.860' DKK (FVE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 657' DKK (CLIMATECH.DK ApS).