Daniel Vallentin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2011 (13 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JUNKBAG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.770' DKK Skraldebilen IVS (Nu: Selskabet den 16.11.2022 ApS) (2016) |
Største underskud: | -1.046' DKK DB & Co ApS (Nu: Et Flyttefirma ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 4.724' DKK DB & Co ApS (Nu: Et Flyttefirma ApS) (2016) |
Største gæld: | 13.554' DKK DB & Co ApS (Nu: Et Flyttefirma ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Skraldebilen IVS (Nu: Selskabet den 16.11.2022 ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Selskabet den 16.11.2022 ApS (8 år) |
Seed: 1450607739
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 i JUNKBAG ApS (tidligere JUNKBUSTERS ÅRHUS ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Daniel Vallentin i 6 måneder, før fratrædelsen d. 20. juli 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor indsamling af ikke-farligt affald. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Removo ApS
Ejerandel: 100% -
LTD Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Selskabet den 16.11.2022 ApS UNDER KONKURS
Via LTD Holding ApS
Tidslinje (30)
-
Removo ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
LTD Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
Removo ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024
Blå bog (fortsat)
Daniel har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2022 - 14.12.2023
Reel ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Direktør
22.12.2023 - 07.06.2024
Ejer
05.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
08.10.2021 - 16.08.2023
Ejer
08.10.2021 - Stadig aktiv
Direktør
25.10.2023 - 07.06.2024
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2022 - 29.02.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
29.06.2022 - 16.12.2022
Reel ejer
05.07.2022 - 28.11.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2015 - 22.08.2016
Direktør
12.03.2015 - 01.01.2016
Direktør
17.08.2016 - 22.11.2022
Ejer
23.08.2016 - 14.09.2016
Reel ejer
23.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2016 - 08.10.2021
Ejerandel: 100%
Daniel Vallentin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LTD Holding ApS (100% ejerskab), som i 2021-22 kunne fremvise en egenkapital på -4' DKK. Gennem holdingselskabet LTD Holding ApS har Daniel derfor også andele i Selskabet den 16.11.2022 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Daniel Vallentin, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Skraldebilen IVS (Nu: Selskabet den 16.11.2022 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.770' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Skraldebilen IVS (Nu: Selskabet den 16.11.2022 ApS) kunne fremvise et underskud på 573' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Bo Tue Knudsen.