Kris Steen Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Onthespotmassage Kris Steen Møller (Ejer) |
Største overskud: | 133' DKK Onthespotmassage ApS (2023) |
Største underskud: | -51' DKK MedicGroup IVS (Nu: KSM Holding, Kolding ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 383' DKK Onthespotmassage ApS (2023) |
Største gæld: | 207' DKK Onthespotmassage ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Onthespotmassage Kris Steen Møller (13 år 4 måneder) |
Seed: 1218432425
Karrieren som leder startede i 2009 ved Onthespotmassage Kris Steen Møller i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kris Steen Møller der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kris i 13 år 4 måneder, før stoppet den 31. maj 2022.
Virksomheden opererede indenfor sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSM Holding, Kolding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Cajour ApS
Via KSM Holding, Kolding ApS -
Onthespotmassage ApS
Via KSM Holding, Kolding ApS
Direktørposter (3)
-
Cajour ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2020 -
Onthespotmassage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2022 -
KSM Holding, Kolding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Cajour ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Onthespotmassage ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2022
Registreringsdato: 17.06.2022 -
Onthespotmassage ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.06.2022
Registreringsdato: 07.06.2022 -
Onthespotmassage ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.06.2022
Registreringsdato: 07.06.2022
Blå bog (fortsat)
Kris har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Stifter og Ejer
07.06.2022 - 17.06.2022
Direktør og Reel ejer
07.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 31.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.04.2015 - 09.12.2020
Direktør
16.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.11.2017 - 09.12.2020
Ejer
10.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kris Steen Møller er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KSM Holding, Kolding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 316' DKK. Gennem holdingselskabet KSM Holding, Kolding ApS har Kris derfor også andele i Cajour ApS (66.66-89.99%) og Onthespotmassage ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kris Steen Møller, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Onthespotmassage ApS kunne fremvise et overskud på 133' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor MedicGroup IVS (Nu: KSM Holding, Kolding ApS) kunne fremvise et underskud på 51' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 133' DKK (Onthespotmassage ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 383' DKK (Onthespotmassage ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (Cajour ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kris' netværk er Folke Bjerg.