Jesper Sø
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | VAUGOUARD KOMPLEMENTAR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.800' DKK PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (2017-18) |
Største underskud: | -780' DKK PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.873' DKK PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (2017-18) |
Største gæld: | 1.697' DKK PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos KFUM PRO A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS (6 år) |
Seed: 822688566
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2008 hos VAUGOUARD KOMPLEMENTAR ApS som Direktør. Titlen som Direktør havde Jesper Sø i 1 år 7 måneder, inden stoppet den 8. december 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ASSøRANCE
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
KFUM PRO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2022
Tidslinje (21)
-
ASSøRANCE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2024
Registreringsdato: 01.06.2024 -
PensionsKompagniet ApS (Nu: PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,2% -
Stifter og Ejer
01.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
27.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
01.12.2016 - 06.12.2022
Bestyrelsesmedlem
12.01.2018 - 14.11.2022
Bestyrelsesmedlem
05.12.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,2%
Jesper Sø er desuden ejer af i alt 2 holdingselskaber Pensionshuset Holding ApS (10,2%) samt NS HOLDING ApS (51%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jesper Sø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS fremviste et overskud på 2.800' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor PensionsKompagniet - Forsikringsmæglervirksomhed ApS fremviste et underskud på 780' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15' DKK (NS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 67' DKK (KFUM PRO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 95' DKK (NS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -308' DKK (KFUM PRO A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Ole Møller Mogensen.