Kristen Mathiasen
Erhvervsaktiv siden: | 23. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BILLUND BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.395' DKK BILLUND BRUGSFORENING (2016) |
Største underskud: | -1.619' DKK GADSTRUP BRUGSFORENING (2016) |
Største egenkapital: | 23.741' DKK BILLUND BRUGSFORENING (2023) |
Største gæld: | 36.537' DKK BILLUND BRUGSFORENING (2017) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos BILLUND BRUGSFORENING (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af be present v/Kristen Mathiasen (15 år 3 måneder) |
Seed: 2004739872
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 hos BILLUND BRUGSFORENING som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kristen Mathiasen i 6 år 11 måneder, inden stoppet den 17. marts 2011.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen supermarkeder. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.590' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
be present v/Kristen Mathiasen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
GADSTRUP BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
GADSTRUP BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2019
Registreringsdato: 25.04.2019 -
GADSTRUP BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2018
Registreringsdato: 25.04.2018 -
GADSTRUP BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2016
Registreringsdato: 13.04.2016
Blå bog (fortsat)
Kristen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2016 - 25.04.2018
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2004 - 17.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristen Mathiasen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos GADSTRUP BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 391' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos GADSTRUP BRUGSFORENING der præsenterede et underskud på 1.619' DKK.
Kristen har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2004 til 2011 hos BILLUND BRUGSFORENING.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.590' DKK (BILLUND BRUGSFORENING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 454' DKK (GADSTRUP BRUGSFORENING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.741' DKK (BILLUND BRUGSFORENING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.326' DKK (GADSTRUP BRUGSFORENING).
En af de forbindelser som går igen i Kristen' netværk er Kenneth Bent Ludvigsen.