Anni Birgitte Westring
Erhvervsaktiv siden: | 19. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BUREAUCONSULT ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Westring Estate v/Anni Birgitte Westring (15 år 5 måneder) |
Seed: 1824748346
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 i BUREAUCONSULT ApS (tidligere WESTRING ESTATE ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Anni Birgitte Westring i 1 måned, inden stoppet d. 13. maj 2009.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Westring Estate v/Anni Birgitte Westring
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Naturrum Tisvildeleje, f.m.b.a
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Naturrum Tisvildeleje, f.m.b.a (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.09.2018
Registreringsdato: 10.09.2018 -
BUREAUCONSULT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2012
Registreringsdato: 06.08.2012 -
WESTRING ESTATE ApS (Nu: BUREAUCONSULT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2009
Registreringsdato: 13.05.2009
Blå bog (fortsat)
Anni har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
19.03.2009 - 13.05.2009
Bestyrelsesmedlem
13.05.2009 - 06.08.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anni' netværk er Poul Borring.