Helle Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | RIIS & STEENFELDT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 42.290' DKK Ejendomsselskabet Ravnsøvej 15 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -5.840' DKK Helle Riis Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 53.977' DKK Ejendomsselskabet Plantorama Høje-Taastrup ApS (2021) |
Største gæld: | 72.922' DKK Viborgvej 16-18, Silkeborg ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HESØ GROUP ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Helle Riis ejendomme (16 år 1 måned) |
Seed: 1128828520
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 ved RIIS & STEENFELDT A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Helle Thomsen i 5 år 8 måneder, før fratrædelsen den 20. oktober 2008.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Helle Riis ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Helle Riis Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
HESØ GROUP ApS
Via Helle Riis Holding ApS -
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 24/4, EBELTOFT
Via HESØ GROUP ApS -
Holdingselskabet RED ApS
Via HESØ GROUP ApS -
Ejendomsselskabet Green ApS
Via HESØ GROUP ApS
Direktørposter (3)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 24/4, EBELTOFT
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2015 -
Helle Riis Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2021 -
HESØ GROUP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2014
Bestyrelsesposter (7)
-
HENRIK THOMSEN ERHVERV A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2009 -
HESØ UDVIKLING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.02.2020 -
HESØ INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.02.2020 -
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 24/4, EBELTOFT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2015 -
BF AF 10/12 1998 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2009 -
BFJ AF 10/12 1998 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.02.2009 -
Ejendomsselskabet Green ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2020
Tidslinje (32)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET VONSILDVEJ 1, KOLDING ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022 -
KOMPLEMENTARSELSKABET VONSILDVEJ 1, KOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021 -
Ejendomsselskabet Plantorama Høje-Taastrup ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021
Blå bog (fortsat)
Helle har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
22.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
15.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.12.2014 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Helle Thomsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Helle Riis Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 23.831' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Holdingselskabet RED ApS (50%) og Ejendomsselskabet Green ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Helle Thomsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Ejendomsselskabet Ravnsøvej 15 ApS landede et overskud på 42.290' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Helle Riis Holding ApS landede et underskud på 5.840' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.867' DKK (Viborgvej 16-18, Silkeborg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 258' DKK (HESØ INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 24.537' DKK (Viborgvej 16-18, Silkeborg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.375' DKK (HESØ UDVIKLING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Henrik Munk Thomsen.