Lars Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Marielyst El v/aut.el-installatør Lars Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 594' DKK MARIELYST EL ApS (2014) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.658' DKK LPED HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.827' DKK MARIELYST EL ApS (2020) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos MARIELYST EL ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LPED HOLDING ApS (14 år 5 måneder) |
Seed: 1737921998
Det begyndte for alvor dengang i 2009 i Marielyst El v/aut.el-installatør Lars Pedersen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lars i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LPED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MARIELYST EL ApS
Via LPED HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LPED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Marielyst El v/aut.el-installatør Lars Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
MARIELYST EL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.04.2010
Registreringsdato: 09.04.2010 -
LPED HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2010
Registreringsdato: 31.03.2010
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
09.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2017 - 30.12.2018
Reel ejer
31.12.2018 - 31.12.2019
Reel ejer
01.01.2020 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - 31.08.2021
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.11.2009 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LPED HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.658' DKK. Igennem sit holdingselskab LPED HOLDING ApS har Lars dermed også ejerandele i MARIELYST EL ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor MARIELYST EL ApS fremviste et overskud på 594' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 438' DKK (MARIELYST EL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.658' DKK (LPED HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.104' DKK (MARIELYST EL ApS).