Kenny Elsø Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | KJ-Anlæg I/S (Ejer) |
Største overskud: | 43.252' DKK KNK Holding A/S (Nu: Kristian Rytter Gruppen Holding A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.097' DKK JJ GRUS A/S (2015) |
Største egenkapital: | 141.095' DKK KNK Holding A/S (Nu: Kristian Rytter Gruppen Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 151.560' DKK KRISTIAN RYTTER A/S (2023) |
Flest årsværk: | 80 årsværk hos KRISTIAN RYTTER A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kenny Jensen (13 år 2 måneder) |
Seed: 908386616
Det hele begyndte den dag i 2009 i KJ-Anlæg I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Jacob Reinholdt Sørensen at Kenny Elsø Jensen stiftede KJ-Anlæg I/S den dag i maj 2009. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kenny i 3 år 8 måneder, inden stoppet d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor landskabspleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Kenny Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kenny Jensen Holding, Hobro ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Kristian Rytter Gruppen Holding A/S
Via Kenny Jensen Holding, Hobro ApS -
JJ GRUS A/S
Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/S -
JJ-Grus Ejendomme ApS
Via JJ GRUS A/S -
Kristian Rytter Transport A/S
Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/S -
Be-Low A/S
Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/S -
Nysum Solar ApS
Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/S -
Kristian Rytter SSC ApS
Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/SNyt selskab -
KRISTIAN RYTTER A/S
Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/S
Direktørposter (2)
-
JJ GRUS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2023 -
Kenny Jensen Holding, Hobro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2015
Bestyrelsesposter (4)
-
JJ GRUS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.11.2023 -
Kristian Rytter Gruppen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2020 -
ØSTJYDSK GRUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.03.2023 -
KRISTIAN RYTTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
JJ GRUS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
JJ GRUS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
JJ GRUS A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kenny har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Kristian Rytter Gruppen Holding A/S -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejer
28.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Kenny Jensen Holding, Hobro ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
19.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kenny Elsø Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kenny Jensen Holding, Hobro ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.917' DKK. Gennem sit holdingselskab Kenny Jensen Holding, Hobro ApS har Kenny dermed også andele i Kristian Rytter Gruppen Holding A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kenny Elsø Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kenny Elsø Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i KNK Holding A/S (Nu: Kristian Rytter Gruppen Holding A/S) der præsenterede et overskud på 43.252' DKK.
Kenny har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2016 til 2021 hos JYSK JORDHÅNDTERING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.252' DKK (KNK Holding A/S (Nu: Kristian Rytter Gruppen Holding A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 141.095' DKK (KNK Holding A/S (Nu: Kristian Rytter Gruppen Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.432' DKK (ØSTJYDSK GRUS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Kenny' netværk er Kristian Weisbjerg Rytter.