Katja Elgaard Holm
Erhvervsaktiv siden: | 13. maj 2009 (15 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Katja Holm (Ejer) |
Største overskud: | 13.063' DKK Create Denmark F.M.B.A. (2022) |
Største underskud: | -14.662' DKK Create Denmark F.M.B.A. (2023) |
Største egenkapital: | 16.858' DKK Create Denmark F.M.B.A. (2022) |
Største gæld: | 284' DKK Create Denmark F.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Create Denmark F.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I Kulturmødet Mors (6 år 6 måneder) |
Seed: 1625596290
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2009 ved Katja Holm i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Katja Elgaard Holm der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Katja i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. oktober 2011.
Tidslinje (4)
-
Create Denmark F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2018
Registreringsdato: 27.04.2018 -
Create Denmark F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2016
Registreringsdato: 22.11.2016 -
Katja Holm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2011
Registreringsdato: 31.10.2011
Blå bog (fortsat)
Katja har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
24.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Katja' netværk er Emmet Feigenberg.