Thomas Charles Skouboe Ingham
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.Ingham Holding IVS (Direktør) |
Største overskud: | 1.141' DKK Tænketanken Frej (2022) |
Største underskud: | -1.506' DKK Cornerstone Maritime ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.405' DKK Tænketanken Frej (2022) |
Største gæld: | 3.835' DKK Cornerstone Maritime ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Tænketanken Frej (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af T.Ingham Holding IVS (5 år 1 måned) |
Seed: 1812692665
Karrieren som erhvervsleder startede i 2015 i T.Ingham Holding IVS i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Charles Skouboe Ingham der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Direktør, Stifter og Ejer bestred Thomas i 5 år 1 måned, før fratrædelsen d. 22. maj 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2018 som viste et underskud på 1' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. maj 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ingham Administration ApS
Ejerandel: 100% -
accounting-b2b ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Direktørposter (2)
-
accounting-b2b ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2024 -
Ingham Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2021
Repræsentant (1)
-
Tænketanken Frej
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Cornerstone Maritime ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 01.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
accounting-b2b ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
accounting-b2b ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
Cornerstone Maritime ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
07.07.2023 - 09.01.2024
Repræsentant
15.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
20.09.2023 - 18.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Ingham Capital ApS (Nu: Ingham Administration ApS) kunne fremvise et overskud på 64' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor T.Ingham Investments IVS kunne fremvise et underskud på 83' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 64' DKK (Ingham Capital ApS (Nu: Ingham Administration ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.124' DKK (Cornerstone Maritime ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54' DKK (Ingham Capital ApS (Nu: Ingham Administration ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -987' DKK (Cornerstone Maritime ApS).