Martin Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Datacity I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -2.135' DKK DanFleet Danmark ApS (Nu: Mapon Denmark ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 50' DKK Datacity ApS (Nu: Dan-fleet ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 6.160' DKK DanFleet Danmark ApS (Nu: Mapon Denmark ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DanFleet Danmark ApS (Nu: Mapon Denmark ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Datacity I/S (7 år 6 måneder) |
Seed: 1704735043
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 hos Datacity I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Anders Thomsen at Martin Thomsen stiftede Datacity I/S den dag i juni 2009. Titlen som Ejer og Stifter bestred Martin i 7 år 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen detailhandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kanto Card Legends
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Mapon Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Kanto Card Legends (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
DanFleet Danmark ApS (Nu: Mapon Denmark ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022 -
DanFleet Danmark ApS (Nu: Mapon Denmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2022
Registreringsdato: 12.09.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
24.02.2022 - 12.09.2022
Direktør
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
18.02.2015 - 24.03.2017
Ejer
30.11.2015 - 14.02.2020
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
13.05.2016 - 01.08.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2009 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DanFleet Danmark ApS (Nu: Mapon Denmark ApS) kunne fremvise et underskud på 2.135' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Anders Thomsen.