Cord Ingo Focke
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cord F Rosted IT Consulting v/Cord Ingo Focke (Ejer) |
Største overskud: | 120' DKK MAILBEEZ ApS (2018) |
Største underskud: | -72' DKK MAILBEEZ HOLDING ApS (2016) |
Største egenkapital: | 210' DKK MAILBEEZ HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 270' DKK MAILBEEZ ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAILBEEZ HOLDING ApS (12 år 9 måneder) |
Seed: 64384746
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2009 ved Cord F Rosted IT Consulting v/Cord Ingo Focke i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Cord Ingo Focke der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Cord i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAILBEEZ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MAILBEEZ ApS
Via MAILBEEZ HOLDING ApS -
Act In Fact ApS
Via MAILBEEZ HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MAILBEEZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2011 -
Act In Fact ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2019 -
MAILBEEZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Act In Fact ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2019
Registreringsdato: 16.05.2019 -
Cord F Rosted IT Consulting v/Cord Ingo Focke (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2011
Registreringsdato: 31.12.2011 -
MAILBEEZ HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2011
Registreringsdato: 15.12.2011
Blå bog (fortsat)
Cord har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.05.2019 - 31.03.2022
Direktør
16.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2022 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Cord Ingo Focke er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAILBEEZ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 210' DKK. Gennem sit holdingselskab MAILBEEZ HOLDING ApS har Cord dermed også andele i MAILBEEZ ApS (100%) og Act In Fact ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Cord Ingo Focke, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor MAILBEEZ ApS landede et overskud på 120' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MAILBEEZ HOLDING ApS landede et underskud på 72' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 96' DKK (Act In Fact ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 210' DKK (MAILBEEZ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 115' DKK (Act In Fact ApS).
En af de forbindelser som går igen i Cord' netværk er Ulrik Holskov.