Hans Henrik Damgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VEJLE SQUASH- OG HELSECENTER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.763' DKK ND BOLIG A/S (2014-15) |
Største underskud: | -23.430' DKK SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 55.362' DKK KLT PROJEKTER A/S (2022-23) |
Største gæld: | 44.788' DKK SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos SØNDERJYSKE DAMEHÅNDBOLD A/S (Nu: SønderjyskE Kvindehåndbold A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SønderjyskE Kvindehåndbold A/S (16 år 2 måneder) |
Seed: 161221246
Karrieren som erhvervsperson startede i 1989 hos VEJLE SQUASH- OG HELSECENTER A/S (tidligere VICH 1832 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Henrik Damgaard i 4 år 2 måneder, før stoppet d. 14. januar 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. januar 1994.
Direktørposter (1)
-
KLT PROJEKTER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
KLT PROJEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.01.2019 -
SønderjyskE Kvindehåndbold A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
KLT PROJEKTER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
First Brokers v/Hans Henrik Damgaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
GAARDDAM HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.05.2019
Registreringsdato: 27.05.2019
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
26.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
02.03.2009 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
16.11.2017 - 20.01.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
22.12.2006 - 27.05.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor ND BOLIG A/S kunne fremvise et overskud på 6.763' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ND BOLIG A/S kunne fremvise et underskud på 17.312' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.758' DKK (KLT PROJEKTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 23.430' DKK (SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 55.362' DKK (KLT PROJEKTER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 11.273' DKK (SØNDERJYSK ELITESPORT A/S (Nu: SønderjyskE Ejendomme A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Lars Becker Toft.