Charlotte Zornig Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2009 (15 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CPM Consulting I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SIS 2014 I/S (2 år 9 måneder) |
Seed: 374015007
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 i CPM Consulting I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Gamal Bjørn Fahoum at Charlotte Zornig Petersen stiftede CPM Consulting I/S den dag i juli 2009. Hvervet som Ejer og Stifter havde Charlotte i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. maj 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GIS2022 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
GIS2022 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
SIS 2014 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2016
Registreringsdato: 24.11.2016 -
SIS 2014 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 27.01.2014
Registreringsdato: 27.01.2014
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
27.01.2014 - 24.11.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 29.11.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - 31.05.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Peter Gamal Fahoum.