Henrik Krøldrup Storland
Erhvervsaktiv siden: | 3. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RECYCLES ApS (Direktør) |
Største overskud: | 368' DKK VeloBarista IVS (Nu: VeloBarista ApS) (2020) |
Største underskud: | -342' DKK RECYCLES ApS (2023) |
Største egenkapital: | 391' DKK Storland Holding IVS (Nu: Storland Holding ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.913' DKK RECYCLES ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos RECYCLES ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Storland Holding ApS (7 år) |
Seed: 1681830362
Erhvervskarrieren startede i 2012 ved RECYCLES ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Henrik Krøldrup Storland i 2 år 2 måneder, før stoppet den 22. december 2014.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor cykel- og knallertforretninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 342' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Storland Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VeloBarista ApS
Via Storland Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Storland Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017 -
VeloBarista ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
VeloBarista (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Storland Holding IVS (Nu: Storland Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017 -
VeloBarista IVS (Nu: VeloBarista ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.06.2015 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.10.2012 - 22.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Krøldrup Storland er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Storland Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 391' DKK. Gennem holdingselskabet Storland Holding ApS har Henrik derfor også andele i VeloBarista ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Krøldrup Storland, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor VeloBarista IVS (Nu: VeloBarista ApS) kunne fremvise et overskud på 368' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor VeloBarista IVS (Nu: VeloBarista ApS) kunne fremvise et underskud på 308' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 221' DKK (VeloBarista IVS (Nu: VeloBarista ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 342' DKK (RECYCLES ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (Storland Holding IVS (Nu: Storland Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -242' DKK (RECYCLES ApS).