Nils Anhøj Riisberg
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | It's A Date (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -53' DKK Nar Holding ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | -13' DKK Nar Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 15' DKK Nar Holding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af It's A Date (15 år 3 måneder) |
Seed: 658313052
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2009 ved It's A Date (tidligere B-shirts v/Nils Riisberg Bollesen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Nils Anhøj Riisberg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Nils i 15 år 3 måneder, før fratrædelsen den 5. oktober 2024.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nar Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nar Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Scandinavian Garden ApS (Nu: Immortal ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023 -
Scandinavian Garden ApS (Nu: Immortal ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.08.2022
Registreringsdato: 22.08.2022 -
Nar Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.08.2022
Registreringsdato: 18.08.2022
Blå bog (fortsat)
Nils har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
22.08.2022 - 14.09.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.09.2014 - 16.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.01.2012 - 31.07.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nils Anhøj Riisberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nar Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -13' DKK. Igennem sit holdingselskab Nar Holding ApS har Nils dermed også ejerandele i og .
Du kan se koncerndiagram for Nils Anhøj Riisberg, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Nar Holding ApS fremviste et underskud på 53' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nils' netværk er Bjarne Højlund.