Kristian Kvistgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Fyns biobrændsel v/Kristian Kvistgaard (Ejer) |
Største overskud: | 864.000' DKK GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største underskud: | -20.805.000' DKK GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 73.877.000' DKK GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (2020-21) |
Største gæld: | 1.023' DKK Kvistgaard Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 238 årsværk hos GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Fyns biobrændsel v/Kristian Kvistgaard (15 år 1 måned) |
Seed: 761022801
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2009 ved Fyns biobrændsel v/Kristian Kvistgaard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristian Kvistgaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Kristian nu bestreddet i 15 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Fyns biobrændsel v/Kristian Kvistgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Kvistgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Nord Modules A/S
Via Kvistgaard Holding ApS -
Graphic Robotics ApS
Via Kvistgaard Holding ApS -
MASKINFABRIKKEN SKN A/S
Via Graphic Robotics ApS
Direktørposter (1)
-
Kvistgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Kvistgaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
Kvistgaard Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.01.2021
Registreringsdato: 31.01.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2018 - 31.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Kvistgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kvistgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Gennem holdingselskabet Kvistgaard Holding ApS har Kristian derfor også andele i Nord Modules A/S (10-14.99%) og Graphic Robotics ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kristian Kvistgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Kvistgaard Holding ApS kunne fremvise et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.522' DKK (GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (Kvistgaard Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 101.224' DKK (GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (Kvistgaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Erik Mønster.