Rolf Gordon Adamson
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Collectia A/S (Direktør) |
Største overskud: | 79.557' DKK TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S (Nu: Collectia A/S) (2019) |
Største underskud: | -32.875' DKK BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 339.751' DKK TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S (Nu: Collectia A/S) (2023) |
Største gæld: | 306.011' DKK TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S (Nu: Collectia A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 550 årsværk hos TDC TELCO ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Erhvervsinvest ApS (5 år 2 måneder) |
Seed: 423666601
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 i Collectia A/S (tidligere TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Rolf Gordon Adamson i , inden stoppet d. 30. april 2008.
I dag opererer virksomheden indenfor inkassovirksomhed og kreditoplysning. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 67.673' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Valore Capital Group ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NEXCOM A/S
Via Valore Capital Group ApS -
Erhvervsinvest ApS
Via Valore Capital Group ApS
Direktørposter (1)
-
NEXCOM A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Unisteel A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
Unisteel A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
Unisteel A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Rolf har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
10.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2020 - 20.06.2023
Bestyrelsesmedlem
12.07.2023 - 31.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2019 - 06.10.2020
Bestyrelsesmedlem
07.10.2020 - 08.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2019 - 22.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Rolf Gordon Adamson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i TDC TELCO ApS der præsenterede et overskud på 19.020' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S) der præsenterede et underskud på 32.875' DKK.
Rolf har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 2 måneder fra 2020 til 2023 hos Unisteel A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 67.673' DKK (TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S (Nu: Collectia A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 26.841' DKK (BLUE VISION A/S (Nu: Pharma Equity Group A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 339.751' DKK (TRANSCOM CREDIT MANAGEMENT SERVICES A/S (Nu: Collectia A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1' DKK (Erhvervsinvest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rolf' netværk er Annette Toftegård Adamson.