Erik Andreas Bjørnsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aidbuilder I/S (Ejer) |
Største overskud: | 9.499' DKK EAGLE SHARK A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.399' DKK AIDBUILDER DANMARK ApS (Nu: iRaiser Nordic ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 8.244' DKK EAGLE SHARK A/S (2021-22) |
Største gæld: | 5.930' DKK AIDBUILDER DANMARK ApS (Nu: iRaiser Nordic ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos EAGLE SHARK A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af EAB HOLDING ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1391989659
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 hos Aidbuilder I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Rune Johannes Perstrup at Erik Andreas Bjørnsen stiftede Aidbuilder I/S den dag i oktober 2009. Titlen som Ejer og Stifter havde Erik i 1 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EAB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS
Via EAB HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EAB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2010 -
EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
EAB HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.12.2010 -
EAGLE SHARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.05.2023 -
EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
EAGLE SHARK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2011 - 04.10.2018
Direktør
01.07.2011 - 19.08.2019
Bestyrelsesmedlem
04.10.2018 - 19.08.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.08.2019 - 02.10.2020
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
12.01.2011 - 22.05.2019
Bestyrelsesmedlem
04.10.2018 - 22.05.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EAB HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.486' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AIDBUILDER DANMARK ApS (Nu: iRaiser Nordic ApS) fremviste et underskud på 2.399' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 269' DKK (AIDBUILDER DANMARK ApS (Nu: iRaiser Nordic ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (EAB HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.443' DKK (EAB HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.399' DKK (AIDBUILDER DANMARK ApS (Nu: iRaiser Nordic ApS)).