Michael Søren Bak
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 2003 (21 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET DJURSLAND AF 2003 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.848' DKK MADKASSEN DANMARK A/S (Nu: Entreprenørselskabet Nordsjælland A/S) (2019) |
Største underskud: | -11.064' DKK Pengeprofilen A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 14.946' DKK BRUGSEN THORSAGER (2023) |
Største gæld: | 31.148' DKK Pengeprofilen A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BRUGSEN THORSAGER (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Konsulentfirmaet Michael Bak (13 år 9 måneder) |
Seed: 756491516
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2003 hos EJENDOMSSELSKABET DJURSLAND AF 2003 ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Michael Søren Bak i 2 år, inden stoppet den 15. august 2005.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
MB HOLDING AF 7/8 2014 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
CCM Dressage ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Finans Team ApS UNDER KONKURS
Via MB HOLDING AF 7/8 2014 ApS -
MB Kredit ApS UNDER KONKURS
Via SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS -
Pengeprofilen A/S UNDER KONKURS
Via SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS -
Zeeds ApS UNDER KONKURS
Via Pengeprofilen A/S -
JMK Technology Holding ApS UNDER KONKURS
Via SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS -
Comparo ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via JMK Technology Holding ApS
Tidslinje (59)
-
JMK Technology Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2024
Registreringsdato: 03.01.2024 -
Zeeds ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2023
Registreringsdato: 09.11.2023 -
FINANS TEAM NORD ApS (Nu: MB Kredit ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2023
Registreringsdato: 18.08.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.10.2020 - 03.01.2024
Reel ejer
01.09.2021 - 30.11.2021
Reel ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
06.08.2019 - 13.01.2021
Reel ejer
06.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
26.01.2021 - 09.11.2023
Ejerandel: 51% -
Direktør
17.01.2012 - 18.08.2023
Reel ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.01.2018 - 17.08.2023
Ejer
01.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.05.2017 - 16.08.2023
Ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Søren Bak er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• CCM Dressage ApS (ejer pt. 33,33%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på 9' DKK.
• MB HOLDING AF 7/8 2014 ApS (ejer pt. 100%), som i 2021 kunne fremvise en egenkapital på 9' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet JMK Technology Holding ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Michael Søren Bak, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SELSKABET AF 21 JAN. 2013 ApS landede et overskud på 672' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Pengeprofilen A/S landede et underskud på 11.064' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Flemming Kristensen.