Tom Kari Kristjansson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Interessentskabet Amerika Plads 37 (Ejer) |
Største overskud: | 145.552' DKK PLESNER Advokatpartnerselskab (2018) |
Største underskud: | -4.930' DKK CORE & COMPANY P/S (2021) |
Største egenkapital: | 252.207' DKK PLESNER Advokatpartnerselskab (2018) |
Største gæld: | 640.868' DKK PLESNER Advokatpartnerselskab (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Interessentskabet Amerika Plads 37 (14 år 2 måneder) |
Seed: 2031277945
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2008 i Interessentskabet Amerika Plads 37 (tidligere Advokatfirma Plesner Svane Grønborg) i rollen som Ejer. Tom Kari Kristjansson købte en del af virksomheden d. 1. januar 2008 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Tom af: Hans Severin Hansen, Jørgen Grønborg, Zygmunt Auster og 41 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Tom i 14 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 30. marts 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
MATT Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ADVANTAGE PE 2019 Feeder ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Nordic Investment Opportunities CIV IV VSO K/S
Ejerandel: 5-9.99% -
Social Impact Partners ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ADVANTAGE PE 2019 A K/S
Via ADVANTAGE PE 2019 Feeder ApS -
NIO CIV IV VSO ApS
Via Nordic Investment Opportunities CIV IV VSO K/S -
Nordic Investment Opportunities CIV IV K/S
Via NIO CIV IV VSO ApS -
Nordic Investment Opportunities CIV IV Blocker AIV K/S
Via NIO CIV IV VSO ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
PLESNER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2023 -
PLESNER Advokatpartnerselskab
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2023
Ejendomme (7)
Tidslinje (24)
-
Social Impact Partners ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
Social Impact Partners ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
PLESNER Advokatpartnerselskab (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023
Blå bog (fortsat)
Tom har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
29.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.04.2022 - 13.06.2024
Ejer
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.01.2008 - 30.03.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor PLESNER Advokatpartnerselskab kunne fremvise et overskud på 145.552' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor ADVANTAGE PE 2019 Feeder ApS kunne fremvise et underskud på 1.884' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 48.798' DKK (PLESNER Advokatpartnerselskab).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Social Impact Partners ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 200.875' DKK (PLESNER Advokatpartnerselskab).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.269' DKK (PLESNER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tom' netværk er Christian Jung Meinicke.