Katja Troy
Erhvervsaktiv siden: | 7. apr. 2015 (9 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Zen Wear ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -59' DKK Zen Wear ApS (2016) |
Største egenkapital: | 90' DKK Zen Wear ApS (2020) |
Største gæld: | 133' DKK Zen Wear ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Zen Wear ApS (9 år 5 måneder) |
Seed: 480494690
Det startede i 2015 hos Zen Wear ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Manuel Emilio Peña Suarez at Katja Troy stiftede Zen Wear ApS den dag i april 2015. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Katja nu bestreddet i 6 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor engroshandel med beklædning. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 32' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Container Management International
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Zen Wear ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Zen Wear ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Zen Wear ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.11.2021
Registreringsdato: 04.11.2021 -
Zen Wear ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
Container Management International (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2019
Registreringsdato: 01.09.2019
Blå bog (fortsat)
Katja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
07.04.2015 - 24.08.2021
Ejer
07.04.2015 - Stadig aktiv
Direktør
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor Zen Wear ApS kunne fremvise et underskud på 59' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Katja' netværk er Manuel Emilio Peña Suarez.