Finn-Evald Reuss Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FS Byg vFinn-Evald Reuss Schmidt (Ejer) |
Største overskud: | 1.411' DKK FILO EJENDOMME ApS (2019) |
Største underskud: | -90' DKK Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.286' DKK FS Holding Esbjerg ApS (2023) |
Største gæld: | 11.927' DKK FILO EJENDOMME ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos FS Byg Esbjerg ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af FILO EJENDOMME ApS (7 år 5 måneder) |
Seed: 1092090865
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2009 ved FS Byg vFinn-Evald Reuss Schmidt (tidligere Finn Reuss Schmidt) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Finn-Evald Reuss Schmidt der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Finn-Evald i 7 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FS Holding Esbjerg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FILO EJENDOMME ApS
Via FS Holding Esbjerg ApS -
FS Byg Esbjerg ApS
Via FS Holding Esbjerg ApS -
Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS
Via FS Holding Esbjerg ApS
Direktørposter (4)
-
FS Byg Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2017 -
FILO EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2017 -
FS Holding Esbjerg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2017 -
Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2022
Tidslinje (11)
-
Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.02.2022
Registreringsdato: 10.02.2022 -
FILO EJENDOMME ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.07.2017
Registreringsdato: 20.07.2017 -
FS Byg Esbjerg ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.07.2017
Registreringsdato: 20.07.2017
Blå bog (fortsat)
Finn-Evald har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.05.2017 - 20.07.2017
Direktør
31.05.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.03.2017 - 20.07.2017
Direktør
31.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Finn-Evald Reuss Schmidt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FS Holding Esbjerg ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.286' DKK. Gennem sit holdingselskab FS Holding Esbjerg ApS har Finn-Evald dermed også andele i FILO EJENDOMME ApS (100%), FS Byg Esbjerg ApS (100%) og Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Finn-Evald Reuss Schmidt, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor FILO EJENDOMME ApS landede et overskud på 1.411' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS landede et underskud på 90' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 788' DKK (FS Holding Esbjerg ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.286' DKK (FS Holding Esbjerg ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -39' DKK (Esbjerg Erhvervs Udlejning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn-Evald' netværk er Henrik Verner Rud Jensen.