Martin Langholm Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Konsulenthuset KillerApp (Ejer) |
Største overskud: | 18.258' DKK MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS) (2021-22) |
Største underskud: | -1.042' DKK MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 20.631' DKK MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS) (2023-24) |
Største gæld: | 1.053' DKK HE2 ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HE2 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS (10 år 7 måneder) |
Seed: 1161518170
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2009 hos Konsulenthuset KillerApp (tidligere Dansk Vinservice v/Martin Sørensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Martin Langholm Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Martin i 4 år 10 måneder, inden stoppet den 31. juli 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor webportaler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Familien LS ApS
Via MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APSNyt selskab -
M&J-S Invest ApS
Via Familien LS ApSNyt selskab -
HE2 ApS
Via M&J-S Invest ApS
Direktørposter (3)
-
MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2014 -
Familien LS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2024 -
M&J-S Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
M&J-S Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
Familien LS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
BLUE SPARK IVS (Nu: SIMBLIA IVS)
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2021
Registreringsdato: 01.10.2021
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,05% -
Direktør og Reel ejer
29.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,1% -
Reel ejer og Direktør
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.02.2014 - 01.10.2021
Reel ejer
08.03.2014 - 01.10.2021
Ejerandel: 100%
Martin Langholm Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 20.631' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Familien LS ApS (100%) samt M&J-S Invest ApS (50,1%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Martin Langholm Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS) landede et overskud på 18.258' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS) landede et underskud på 1.042' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 7.952' DKK (MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 18' DKK (HE2 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 20.631' DKK (MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING IVS (Nu: MARTIN LANGHOLM SØRENSEN HOLDING APS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 22' DKK (HE2 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jens Ole Lebeck.