Martin Enghoff
Erhvervsaktiv siden: | 23. feb. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 92' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS) (2021) |
Største underskud: | -46' DKK KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 554' DKK NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2023) |
Største gæld: | 13.147' DKK NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING (29 år 6 måneder) |
Seed: 122643193
Karrieren i erhvervslivet startede i 1995 ved NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Martin Enghoff nu bestreddet i 29 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 41' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DEN LEVENDE LANDSBY ApS
Ejerandel: 0% -
Nordic Agency I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.02.1995
Tidslinje (8)
-
NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
NORDIC AGENCY FOR DEVELOPMENT AND ECOLOGY ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009 -
NORDIC AGENCY FOR DEVELOPMENT AND ECOLOGY ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2009
Registreringsdato: 01.03.2009
Blå bog (fortsat)
Martin har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
19.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
23.02.1995 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.12.1997 - 01.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS) kunne fremvise et overskud på 92' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS) kunne fremvise et underskud på 46' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 41' DKK (NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 46' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 554' DKK (NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 439' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DEN LEVENDE LANDSBY ApS (Nu: DEN LEVENDE LANDSBY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Knud Foldschack.