Peter Halskov Gregersen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1988 (35 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN ÆRØSKØBING ENERGISELSKAB (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Ærø Vind 1 I/S (6 år 10 måneder) |
Seed: 1072830343
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 hos FONDEN ÆRØSKØBING ENERGISELSKAB som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Halskov Gregersen i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 15. februar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. april 1992.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Ærø Vind 4 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2010
Registreringsdato: 28.09.2010 -
Ærø Vind 4 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.09.2009
Registreringsdato: 07.09.2009 -
FONDEN ÆRØSKØBING ENERGISELSKAB (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.1992
Registreringsdato: 30.04.1992
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
07.09.2009 - 28.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.12.1988 - 30.04.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 1988 til 1992 hos FONDEN ÆRØSKØBING ENERGISELSKAB.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Hans Jeppe.