Jacob Haldbo Balslev
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | Ærø Vind 4 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.917' DKK JAB VIND ApS (2023) |
Største underskud: | -2.670' DKK JAB VIND ApS (2019) |
Største egenkapital: | 8.705' DKK JAB VIND ApS (2017) |
Største gæld: | 23.246' DKK JAB VIND ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAB VIND ApS (12 år 1 måned) |
Seed: 1607493585
Det hele startede for alvor en dag i 2009 hos Ærø Vind 4 I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Aksel Krogenlund Larsen, Hans Jeppe, Olav Juul Pedersen, Henrik Rosenhøj Langballe, Peter Halskov Gregersen, Gitte Juhl, Henning Smidt, Jussi Lynge Stoor at Jacob Haldbo Balslev stiftede Ærø Vind 4 I/S den dag i september 2009. Titlen som Ejer og Stifter har Jacob nu bestreddet i 8 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JAB VIND ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
JAB VIND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2012
Repræsentant (2)
-
RISE SKYTTE OG IDRÆTSFORENINGS KANTINE
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.02.2024 -
RISE SKYTTE OG IDRÆTSFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
RISE SKYTTE OG IDRÆTSFORENINGS KANTINE
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.02.2024
Registreringsdato: 24.02.2024 -
RISE SKYTTE OG IDRÆTSFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
Ærø Vind 4 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2018
Registreringsdato: 20.02.2018
Blå bog (fortsat)
Jacob har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Ejer
29.10.2010 - 20.02.2018
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
07.09.2009 - 20.02.2018
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JAB VIND ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.917' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor JAB VIND ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.670' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Jesper Sten Balslev.