Anders Bjørn Jungbloot Lichinger
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2001 (23 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | CREATIVE CENTRUM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.942' DKK Sommer's Holding ApS (2020) |
Største underskud: | -4.156' DKK Sommer's Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 17.604' DKK Sommer's Holding ApS (2021) |
Største gæld: | 25.642' DKK Sommer's Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Stacy's Danmark ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af LICHINGER & PEDERSEN ApS (7 år 7 måneder) |
Seed: 1901899571
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2001 hos CREATIVE CENTRUM ApS (tidligere FUSION GROUP ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Anders Bjørn Jungbloot Lichinger i 5 år 1 måned, før stoppet d. 4. april 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. april 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M8 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Bestyrelsesinstitut ApS
Via M8 Holding ApS
Direktørposter (2)
-
M8 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2017 -
Stacy's Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Sommer's Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
Stacy's Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2022
Registreringsdato: 07.07.2022 -
Sommer's Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
07.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2022 - 07.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.12.2017 - 05.09.2019
Direktør
07.12.2017 - 21.10.2019
Reel ejer
06.09.2019 - 01.06.2020
Bestyrelsesmedlem
21.10.2019 - 02.10.2020
Reel ejer
02.06.2020 - 31.08.2020
Reel ejer
01.09.2020 - 14.10.2021
Bestyrelsesmedlem
03.10.2020 - 03.11.2021
Ejerandel: 29,97%
Anders Bjørn Jungbloot Lichinger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M8 Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12' DKK. Igennem holdingselskabet M8 Holding ApS har Anders derfor også ejerandele i Dansk Bestyrelsesinstitut ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anders Bjørn Jungbloot Lichinger, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Sommer's Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.156' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.322' DKK (Sommer's Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.892' DKK (Sommer's Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (M8 Holding IVS (Nu: M8 Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Linne Lilliensø Sommer.