Mads Lindholm Andreasen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MA Tømrer Entreprise (Ejer) |
Største overskud: | 2.581' DKK Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S) (2023) |
Største underskud: | -14.899' DKK Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 524' DKK BADMODUL A/S (Nu: BM 01022021 A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 27.088' DKK BADMODUL A/S (Nu: BM 01022021 A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 58 årsværk hos BADMODUL A/S (Nu: BM 01022021 A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.L. ANDREASEN HOLDING ApS (9 år 1 måned) |
Seed: 704142573
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2009 ved MA Tømrer Entreprise som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mads Lindholm Andreasen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mads i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAVIC Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Badmodul A/S
Via MAVIC Holding ApS
Direktørposter (1)
-
MAVIC Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Badmodul A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.01.2021
Tidslinje (17)
-
M.L. ANDREASEN HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
BADMODUL A/S (Nu: BM 01022021 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 12.03.2021
Registreringsdato: 12.03.2021 -
BADMODUL A/S (Nu: BM 01022021 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2021
Registreringsdato: 12.03.2021
Blå bog (fortsat)
Mads har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
27.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.01.2021 - 02.05.2023
Bestyrelsesmedlem
27.01.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.10.2013 - 30.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.03.2013 - 11.09.2013
Bestyrelsesmedlem
11.09.2013 - 12.03.2021
Reel ejer
01.06.2015 - 25.06.2019
Direktør
10.08.2015 - 12.03.2021
Reel ejer
26.06.2019 - 15.09.2022
Ejerandel: 43,02% -
Stifter og Ejer
01.10.2009 - 30.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Lindholm Andreasen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAVIC Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -71' DKK. Igennem sit holdingselskab MAVIC Holding ApS har Mads dermed også ejerandele i Badmodul A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mads Lindholm Andreasen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor BADMODUL A/S (Nu: BM 01022021 A/S) fremviste et overskud på 360' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S) fremviste et underskud på 14.899' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.581' DKK (Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (MAVIC Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -71' DKK (MAVIC Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.689' DKK (Badmodul København A/S (Nu: Badmodul A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Charlotte Brunberg Lauritsen.