Mogens Lillelund
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Agent Mogens Lillelund (Ejer) |
Største overskud: | 15.962' DKK TTM ODENSE 2 ApS (2021) |
Største underskud: | -816' DKK Estrup Wine & Spirits ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 16.012' DKK TTM ODENSE 2 ApS (2021) |
Største gæld: | 6.461' DKK MOGENS LILLELUND HOLDING ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HMA PENSIONSMÆGLER LUNDGAARD ApS (Nu: S&P Pensionsmægler Lillelund ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MOGENS LILLELUND HOLDING ApS (14 år 1 måned) |
Seed: 504248705
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2009 ved Agent Mogens Lillelund i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mogens Lillelund der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mogens i 1 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Estrup Wine & Spirits ApS
Ejerandel: 100% -
MOGENS LILLELUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
S&P Pensionsmægler Lillelund ApS
Via MOGENS LILLELUND HOLDING ApS -
MTT Partners 1 ApS
Via S&P Pensionsmægler Lillelund ApS -
Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S
Via MTT Partners 1 ApS
Direktørposter (3)
-
S&P Pensionsmægler Lillelund ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2010 -
MOGENS LILLELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.08.2010 -
Estrup Wine & Spirits ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
LUNDGAARD LEASING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
LUNDGAARD LEASING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
LUNDGAARD LEASING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Mogens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
09.08.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
11.04.2011 - 01.03.2023
Direktør
11.04.2011 - 01.03.2022
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 01.06.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.01.2016 - 15.06.2022
Ejerandel: 48% -
Reel ejer
03.10.2017 - 31.08.2021
Direktør
03.10.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mogens Lillelund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MOGENS LILLELUND HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 8.560' DKK. Gennem sit holdingselskab MOGENS LILLELUND HOLDING ApS har Mogens dermed også andele i S&P Pensionsmægler Lillelund ApS (100%) og Estrup Wine & Spirits ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mogens Lillelund, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HMA PENSIONSMÆGLER LUNDGAARD ApS (Nu: S&P Pensionsmægler Lillelund ApS) landede et overskud på 4.796' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor Estrup Wine & Spirits ApS landede et underskud på 816' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Torben Jensen.