Carsten Brix
Karrieren startede hos: | LØNDAL INDUSTRI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 52.119' DKK J.J. INVEST A/S (2020-21) |
Største underskud: | -36.379' DKK J.J. INVEST A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 444.525' DKK J.J. INVEST A/S (2013-14) |
Største gæld: | 78.690' DKK J.J. INVEST A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos FLEMMING SCHRØDER A/S (2018) |
Seed: 646828665
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i LØNDAL INDUSTRI A/S (tidligere E. LØNDAL NIELSENS MASKINFABRIK ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Brix i 21 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 1. marts 1996.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. august 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KIRKCALDY KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
I/S Brighton
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CB Advokathuset Køge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S KIRKCALDY
Via KIRKCALDY KOMPLEMENTAR ApS -
ADVOKATHUSET ApS
Via CB Advokathuset Køge Holding ApS
Direktørposter (1)
-
CB Advokathuset Køge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
J.J. INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.02.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (177)
-
FLEMMING MAJ HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
Ejendomsselskabet af 2020 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Mentorforum ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024
Blå bog (fortsat)
Carsten har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Ejer
17.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Carsten Brix er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CB Advokathuset Køge Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 852' DKK. Igennem holdingselskabet CB Advokathuset Køge Holding ApS har Carsten derfor også ejerandele i ADVOKATHUSET ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Carsten Brix, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Carsten Brix har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i J.J. INVEST A/S der præsenterede et overskud på 52.119' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i J.J. INVEST A/S der præsenterede et underskud på 36.379' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 77 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 6 måneder fra 1979 til 2002 hos HOUSE OF PR-INFO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.527' DKK (FLEMMING SCHRØDER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.056' DKK (SINAI LANDMEJERI A/S (Nu: Gris Lam & Co - Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.863' DKK (FLEMMING SCHRØDER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.965' DKK (SINAI LANDMEJERI A/S (Nu: Gris Lam & Co - Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Jón Ragnar Jörundsson.