Hans Ove Dahl
Karrieren startede hos: | WÄRTSILÄ LYNGSØ MARINE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 138.187' DKK PFIZER ApS (2020-21) |
Største underskud: | -24.699' DKK DEIF A/S (2018) |
Største egenkapital: | 483.044' DKK PFIZER ApS (2020-21) |
Største gæld: | 930.042' DKK PFIZER ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 399 årsværk hos DEIF A/S (2017) |
Seed: 895697851
Karrieren som erhvervsperson begyndte for nu flere år siden ved WÄRTSILÄ LYNGSØ MARINE A/S (tidligere AMPLIDAN A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Hans Ove Dahl i 45 år 10 måneder, før fratrædelsen den 7. juni 1993.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 4.377' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DAHLNISSEN ApS
Ejerandel: 100% -
I/S Ramsgate
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
DAHLNISSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (105)
-
K/S BREDA. HOLLAND (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
ApS BREDA HOLLAND (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
A&D RESOURCES A/S (Nu: Summit A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.03.2020
Registreringsdato: 17.03.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 75 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.1997 - 26.05.2008
Ejer
19.08.2016 - 07.05.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
07.07.1999 - 07.04.2005
Ejer
03.06.2015 - 22.04.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2018 - 01.01.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2018 - 01.01.2019
Direktør
01.01.2019 - 17.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Ove Dahl har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S der præsenterede et overskud på 23.310' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved UBIQUITECH A/S (Nu: Aktieselskabet af 16. september 2009) der præsenterede et underskud på 14.065' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 45 år 10 måneder fra 1947 til 1993 hos WÄRTSILÄ LYNGSØ MARINE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 57.373' DKK (PFIZER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.321' DKK (A/S AF 18. FEBRUAR 1993. MIDDELFART).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 344.615' DKK (PFIZER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 4.545' DKK (DAHLNISSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Bent Larsen.