Kim Østergaard Sørensen
Erhvervsaktiv: | 27. dec. 1975 - 12. jun. 2014 |
Karrieren startede hos: | AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.418' DKK AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER (Nu: AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT) (2022-23) |
Største underskud: | -1.774' DKK JYSK TRANSPORT A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 26.942' DKK AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER (Nu: AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT) (2022-23) |
Største gæld: | 13.264' DKK JYSK TRANSPORT A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos JYSK TRANSPORT A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT (48 år 8 måneder) |
Seed: 958267844
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT (tidligere AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Kim Østergaard Sørensen nu besiddet i 48 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 2.418' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.12.1975
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
JYSK TRANSPORT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2017
Registreringsdato: 18.09.2017 -
JYSK TRANSPORT A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.03.2017
Registreringsdato: 27.03.2017 -
Kisobiler v/Kim Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.06.2014
Registreringsdato: 12.06.2014
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
27.12.1975 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.12.2010 - 18.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2009 - 12.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor JYSK TRANSPORT A/S landede et overskud på 1.677' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor JYSK TRANSPORT A/S landede et underskud på 1.774' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Aage Sørensen.