Sven Søgaard
Karrieren startede hos: | ARTEX A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.215' DKK MOLYTEX A/S (2013-14) |
Største underskud: | -2.555' DKK MOLYTEX A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 25.886' DKK MOLYTEX A/S (2019-20) |
Største gæld: | 32.774' DKK MOLYTEX A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos MOLYTEX A/S (2022-23) |
Seed: 898189064
Karrieren som leder startede for alvor for nu mange år siden hos ARTEX A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sven Søgaard i 68 år 3 måneder, før stoppet d. 6. juni 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. juni 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Advokat Sven Søgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
TELE OG DATA KØGE ApS (Nu: GA2014 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2013
Registreringsdato: 15.11.2013 -
TOM ANDERSEN ERHVERVSEJENDOMME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2013
Registreringsdato: 13.11.2013 -
TOM ANDERSEN EL-INSTALLATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2013
Registreringsdato: 13.11.2013
Blå bog (fortsat)
Sven har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 91 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2005 - 15.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2005 - 13.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2005 - 13.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2005 - 13.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Sven Søgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem hos STRØBY HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 263' DKK.
Sven har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 68 år 3 måneder fra 1933 til 2001 hos ARTEX A/S.