Mads Peter Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | COCEL.DK v/Mads Peter Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 37.771' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Største underskud: | -13.583' DKK Nordic Green Solutions A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 45.215' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Største gæld: | 35.027' DKK DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2019) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ML INVENTI I/S (8 år 7 måneder) |
Seed: 209013631
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2009 hos COCEL.DK v/Mads Peter Sørensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mads Peter Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Mads i 3 år 1 måned, inden stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Cocella Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ENERGIHUSET A/S
Via Cocella Holding ApS -
Dansk Bygnings Screening A/S
Via Cocella Holding ApS -
Vendsyssel Jordhotel ApS
Via Cocella Holding ApS -
DitESG ApS
Via Cocella Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Cocella Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
ENERGIHUSET A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.09.2023 -
Dansk Bygnings Screening A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2019 -
Sejlsportens Hus Erhvervsdrivende Fond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.12.2021 -
DitESG ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (32)
-
DitESG ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
Byrum Invest ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
ENERGIHUSET A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Mads har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
27.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
28.05.2018 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.12.2021 - 21.05.2024
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 21.05.2024
Ejerandel: 33,33%
Mads Peter Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cocella Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.862' DKK. Gennem sit holdingselskab Cocella Holding ApS har Mads dermed også andele i ENERGIHUSET A/S (100%), Dansk Bygnings Screening A/S (100%), Vendsyssel Jordhotel ApS (10-14.99%) samt DitESG ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Mads Peter Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mads Peter Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos DANSK ENERGIRÅDGIVNING A/S der præsenterede et overskud på 8.880' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Nordic Green Solutions A/S der præsenterede et underskud på 13.583' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2019 til i dag hos Dansk Bygnings Screening A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 654' DKK (ENERGIHUSET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.079' DKK (Cocella Holding IVS (Nu: Cocella Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.764' DKK (Sejlsportens Hus Erhvervsdrivende Fond).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 471' DKK (Dansk Bygnings Screening A/S).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Peder Mejlvang Nielsen.