Lonny Hedvig Hovgaard Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | P/R Thingholt (Ejer) |
Største overskud: | 77.284' DKK TRIPLENINE HOLDING A/S (Nu: TRIPLE FISH A/S) (2015) |
Største underskud: | -8.295' DKK TRIPLENINE HOLDING A/S (Nu: TRIPLE FISH A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 425.586' DKK TRIPLENINE HOLDING A/S (Nu: TRIPLE FISH A/S) (2020) |
Største gæld: | 14.191' DKK THE Konsortiet ApS (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos THE Konsortiet ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af P/R Lonny Hedvig L 526 (11 år 4 måneder) |
Seed: 460543027
Det begyndte for alvor dengang i 2009 ved P/R Thingholt som Ejer. Lonny Hedvig Hovgaard Schmidt købte en andel af virksomheden den 14. august 2009 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Lonny af: Palle Christensen, René Hovgaard Schmidt og Dan Hovgaard Schmidt. Rollen som Ejer havde Lonny i 2 år 4 måneder, før fratrædelsen den 23. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor branchen havfiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PS Trawl I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
THE Konsortiet ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021 -
P/R Lonny Hedvig L 526 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
PS Trawl v/Lonny H Hovgaard Schmidt (Nu: PS Trawl) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020
Blå bog (fortsat)
Lonny har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Ejer
01.11.2016 - 07.01.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
15.08.2009 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.08.2009 - 02.01.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
25.04.2013 - 05.10.2016
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor TRIPLENINE HOLDING A/S (Nu: TRIPLE FISH A/S) fremviste et overskud på 77.284' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor TRIPLENINE HOLDING A/S (Nu: TRIPLE FISH A/S) fremviste et underskud på 8.295' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lonny' netværk er René Hovgaard Schmidt.