Sten Gammelgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1993 (31 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVINVEST 5 K/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af I/S Amalienborgvej (15 år) |
Seed: 424689039
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1993 hos SKOVINVEST 5 K/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Sten Gammelgaard i 6 år 10 måneder, inden stoppet den 5. februar 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. februar 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
I/S Amalienborgvej
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
I/S Amalienborgvej (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2009
Registreringsdato: 25.08.2009 -
SKOVINVEST 5 K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.02.2000
Registreringsdato: 05.02.2000 -
SKOVINVEST 5 K/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.1993
Registreringsdato: 01.04.1993
Blå bog (fortsat)
Sten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
25.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1993 - 05.02.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Steen Kudahl Christensen.